Заведующий администрацией больницы ЦГБ 3 - 12.06.2024 - 20.06.2024
Подполковник, Начальник управления "О" ФСБ - 27.06.2024 - 04.07.2024
Генерал-майор, Командир полка ВС РФ - 08.07.2024 - 08.08.2024
Генерал-лейтенант, Командир воинской части ВС РФ - 08.08.2024 - 29.09.2024
Генерал-майор внутренней службы, Начальник управления ФСИН - 01.10.2024 - хх.хх.хххх